Informazioni su Ingrid Kathmann-Bröring
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ingrid Kathmann-Bröring
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4395769, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ICK AG, in Feusisberg, CHE-114.274.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2011, Publ. 6080172).
Firma neu:
ICK AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.07.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathmann-Bröring, Ingrid, von Chur, in Feusisberg, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4730944, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IK Finanz AG, in Baar, CH-350.3.003.370-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2007, S. 20, Publ. 3759462).
Statutenänderung:
03.11.2008.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Controllit AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathmann-Bröring, Ingrid, von Chur, in Feusisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Castaneda].
Numero di pubblicazione: 4453534, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ICK AG, in Feusisberg, CH-130.3.013.417-6, Moosstrasse 4, 8835 Feusisberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.04.2008.
Zweck:
Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.4.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kathmann-Bröring, Ingrid, von Chur, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.