Ingrid Kathmann-Bröring
residente a Feusisberg, da Chur Mandati attuali: Astina Forest AG, Dieter Kathmann Stiftung Persone correlate: Stefan Kathmann, Andreas Kathmann, Stefan Kathmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ingrid Kathmann-Bröring", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ingrid Kathmann-Bröring"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ingrid Kathmann-Bröring", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ingrid Kathmann-Bröring"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ingrid Kathmann-Bröring
Persone con il nome Ingrid Kathmann-Bröring lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per banche e istituti di credito
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Ingrid Kathmann-Bröring
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ingrid Kathmann-Bröring
Numero di pubblicazione: 4395769, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ICK AG, in Feusisberg, CHE-114.274.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2011, Publ. 6080172).
Firma neu:
ICK AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.07.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathmann-Bröring, Ingrid, von Chur, in Feusisberg, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4730944, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IK Finanz AG, in Baar, CH-350.3.003.370-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2007, S. 20, Publ. 3759462).
Statutenänderung:
03.11.2008.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Controllit AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathmann-Bröring, Ingrid, von Chur, in Feusisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Castaneda].
Numero di pubblicazione: 4453534, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ICK AG, in Feusisberg, CH-130.3.013.417-6, Moosstrasse 4, 8835 Feusisberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.04.2008.
Zweck:
Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.4.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kathmann-Bröring, Ingrid, von Chur, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.