Informazioni su Thomas Kasper
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Kasper
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005898878, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Hacko Gastro GmbH, in Birsfelden, CHE-393.798.404, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kasper, Thomas, von Hochdorf, in Zunzgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poyraz, Haci, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004700654, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Hacko Gastro GmbH, in Birsfelden, CHE-393.798.404, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2013, S.0, Publ. 7046840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poyraz-Yildirimpinar, Haci, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kasper, Thomas, von Hochdorf, in Zunzgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4032065, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Grow Team Baselland GmbH, in Zunzgen, CHE-478.349.117, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3811467).
Statutenänderung:
24.01.2018.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
St. Jakobs-Strasse 108, 4132 Muttenz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kasper, Thomas, von Hochdorf, in Zunzgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Karabult, Aliekber, türkischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00.