Informazioni su Vlasios Karouzos
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vlasios Karouzos
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005979496, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Galika AG, in Volketswil, CHE-103.709.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2023, Publ. 1005816318).
Firma neu:
Galika AG in Nachlassliquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Galika SA en liquidation concordataire) (Galika Ltd in liquidation with voluntary assignment). Mit Urteil vom 14.02.2024 hat das Bezirksgericht Uster den von der Gesellschaft mit ihren Gläubigern geschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung bestätigt. [bisher: Mit Verfügung vom 09.08.2023 hat das Nachlassgericht des Bezirksgerichts Uster die gewährte definitive Nachlassstundung um sechs Monate bis zum 12.02.2024 verlängert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karouzos, Vlasios, von Zug, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Marc, von Buchholterberg, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Ekaterina, von Amden, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vladimirov, George, bulgarischer Staatsangehöriger, in Sofia (BG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buff, Daniel, von Winterthur, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Derungs, Lino, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Lenzi, Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Steyr (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
STAIGER Rechtsanwälte AG (CHE-113.685.258), in Zürich, Liquidatorin [bisher: Sachwalterin, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004658654, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Codere S.A., à Alle, CHE-106.500.230, société anonyme (No. FOSC 26 du 08.02.2016, p.0, Publ. 2652391).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Karouzos, Vlasios, de Zug, à Kilchberg ZH, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Alinovi, Roger, de Ilanz/Glion, à Gränichen, membre du conseil d'administration, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: membre de la direction, avec signature collective à deux];
Buff, Daniel, de Winterthur, à Wiesendangen, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004565047, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Galika AG, in Volketswil, CHE-103.709.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4186891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gorbenko, Andrej Viktorovitsch, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manevich, Konstantin, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ezhov, Sergey Viktorovitsch, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Stepanova, Elena, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karouzos, Vlasios, von Zug, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien];
Bossart, Violina, von Killwangen, in Killwangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.