Informazioni su Mahmut Kaplan
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Mahmut Kaplan
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005737442, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ekin GmbH, in Horgen, CHE-114.072.182, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, S.0, Publ. 1367231).
Statutenänderung:
16.02.2023.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Neue Winterthurerstrasse 99, 8304 Wallisellen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen und die Übernahme eines Restaurants mit Bar und Take-Away, insbesondere die Herstellung und den Verkauf von Fertigmahlzeiten sowie Backwaren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaft und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaplan, Mahmut, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00].
Numero di pubblicazione: 2941035, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
D & A Trading GmbH, in Adliswil, CHE-234.096.068, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2387233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaplan, Mahmut, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Öztürk, Hüseyin, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1410253, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
D & A Trading GmbH, in Zürich, CHE-234.096.068, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2013, Publ. 1166725).
Statutenänderung:
21.02.2014, 14.03.2014.
Sitz neu:
Adliswil.
Domizil neu:
Florastrasse 10, 8134 Adliswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gündüz, Necip, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaplan, Mahmut, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Öztürk, Hüseyin, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.