Informazioni su Evelyne Kamer Rietiker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Evelyne Kamer Rietiker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006130478, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
COMPANA GmbH, in Steckborn, CHE-252.968.080, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2016, S.0, Publ. 3037691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamer, Fritz, von Arth, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamer Rietiker, Evelyne, von Arth und Neftenbach, in Steckborn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3037691, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
alia via GmbH, in Steckborn, CHE-252.968.080, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2012, Publ. 6860216).
Statutenänderung:
03.08.2016.
Firma neu:
COMPANA GmbH.
Zweck neu:
Psychotherapie, psychologische Beratung und Begleitung, Coaching, Systemaufstellungen, Stressmanagement und Entspannungsmethoden, Kommunikation mit Tieren, Sterbebegleitung bei Tieren, Tieraufstellungen, tiergestützte Psychotherapie, Persönlichkeitsentwicklung sowie Seminare und Workshops. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamer Rietiker, Evelyne, von Arth und Neftenbach, in Steckborn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Rietiker, Jakob, von Neftenbach, in Steckborn, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6860216, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
alia via GmbH, in Steckborn, CH-440.4.026.513-8, Im Härdli, 8266 Steckborn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.09.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Seminare und Workshops im Themenfeld der Persönlichkeitsentwicklung anzubieten und durchzuführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 18.09.2012 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rietiker, Jakob, von Neftenbach, in Steckborn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kamer Rietiker, Evelyne, von Arth und Neftenbach, in Steckborn, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kamer, Fritz, von Arth, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.