Informazioni su Daniel Kamber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Kamber
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Kamber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005973976, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
NFW Wasserbau GmbH, in Wil (SG), CHE-178.833.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2022, Publ. 1005617313).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamber, Daniel, von Hägendorf, in Wattwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Brändle, Pascal, von Mosnang, in Fischenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Brändle, Stefan, von Entlebuch, in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005437782, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kindertagesstätte Bärehuus Wattwil, in Wattwil, CHE-109.126.553, Büelstrasse 18, 9630 Wattwil, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.03.2019. 03.03.2022.
Zweck:
Die Kita setzt sich zum Ziel, den Erziehungsberechtigen, welche aus sozialen, finanziellen oder familiären Gründen auf eine zusätzliche Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, eine Kindertagesstätte unter professioneller Leitung zur Verfügung zu stellen.
Sie verfolgt ihre Ziele durch:
speziell eingerichtete Räumlichkeiten;
ausgebildete Fachpersonen zur Betreuung der Kinder;
ein Betriebskonzept, welches den zeitgemässen Anforderungen an Kindertagesstätten gerecht wird.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
Gönnerbeiträge;
nach finanzieller Leistungsfähigkeit abgestufte Elterntarife;
Erlöse aus Aktionen;
freiwillige Zuwendungen;
Betriebskosten-Deckungsbeiträge der Gemeinden, gemäss besonderen Vereinbarungen.
Eingetragene Personen:
Kamber, Daniel, von Hägendorf, in Wattwil, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Hinterberger, Sylvie, von Altstätten und Stäfa, in Ulisbach (Wattwil), Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift;
Leuzinger, Cornelia, von Glarus, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Vera, von Altendorf, in Wattwil, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blöchliger, Fleur, von Eschenbach (SG), in Ebnat-Kappel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sennhauser, Marlis, von Kirchberg (SG), in Wattwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stauffacher, Andreas, von Glarus Süd, in Ulisbach (Wattwil), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005217588, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
KTW GmbH, in Wil (SG), CHE-109.324.188, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2010, S.12, Publ. 5425112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamber Treuhand AG, in Wattwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamber, Daniel, von Hägendorf, in Wattwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].