Informazioni su Kazuaki Kama
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kazuaki Kama
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3175017, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IAE International Aero Engines AG, in Zürich, CHE-100.461.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973289).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holmes, Laura, amerikanische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Kama, Kazuaki, japanischer Staatsangehöriger, in Chiba (JP), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gernhardt, Gregory Herman, amerikanischer Staatsangehöriger, in Old Saybrook, CT (US), Generaldirektor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sekido, Toshinori, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Canty, Mary K., amerikanische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Durham (CT/US), Direktorin mit Einzelunterschrift];
Pelland, Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Tolland (CT/US), Generaldirektor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1091773, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 182 vom 20.09.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 29'497 vom 17.09.2013IAE International Aero Engines AG, in Zürich, CH-020.3.912.502-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2013, Publ. 1086471).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kama, Kazuaki, japanischer Staatsangehöriger, in Chiba (JP), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .
Numero di pubblicazione: 1086471, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IAE International Aero Engines AG, in Zürich, CH-020.3.912.502-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, Publ. 6765626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McCusker, Karen C., amerikanische Staatsangehörige, in West Hartford (Connecticut, US), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift;
Watanabe, Yasuyuki, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Davie, Christopher P., britischer Staatsangehöriger, in Nottingham (UK), stellvertretender Direktor, mit Einzelunterschrift;
Burrill, Steven Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Bath (UK), stellvertretender Direktor, mit Einzelunterschrift;
Hoch, Mariel, von Hinwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kama, Kazuaki, japanischer Staatsangehöriger, in Chiba (JP), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holmes, Laura, amerikanische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Piotrowski, William K., amerikanischer Staatsangehöriger, in Manchester, CT (US), Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift;
Deurloo, Hendrik J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Tolland, CT (US), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Winkler, Christian W., deutscher Staatsangehöriger, in Glastonbury, CT (US), Direktor, mit Einzelunterschrift.