Informazioni su Daniel Kaiser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Kaiser
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Kaiser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005902802, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Samex GmbH, in Wettingen, CHE-115.191.949, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2021, Publ. 1005086112).
Firma neu:
Samex GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Daniel, von Brugg, in Baden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4438003, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
iSource AG, in Opfikon, CHE-105.269.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2018, Publ. 4060555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Daniel, von Brugg, in Döttingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3752593, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Samex GmbH, in Döttingen, CHE-115.191.949, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, Publ. 7221058).
Statutenänderung:
18.08.2017.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 6, 5400 Baden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser-Birchmeier, Cornelia, von Würenlingen und Brugg, in Baden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Döttingen];
Kaiser, Daniel, von Brugg, in Baden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Döttingen].