Informazioni su Ismail Suha Kahraman
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ismail Suha Kahraman
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1274129, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ENFES Gastro GmbH, bisher in Oensingen, CHE-113.232.477, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, Publ. 7022088).
Gründungsstatuten:
26.10.2006.
Statutenänderung:
27.12.2013.
Firma neu:
ASSME Gastro GmbH.
Sitz neu:
Wangen an der Aare.
Domizil neu:
Städtli 3, 3380 Wangen an der Aare.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kahraman, Ismail Suha, türkischer Staatsangehöriger, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karaagac, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Balsthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5112672, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ENFES Gastro GmbH, in Zuchwil, CH-241.4.006.140-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2009, S. 16, Publ. 4872006).
Statutenänderung:
15.06.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bünül, Songül, türkische Staatsangehörige, in Biberist, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kahraman, Ismail Suha, türkischer Staatsangehöriger, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--].
Numero di pubblicazione: 4222480, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Orpa Treuhand GmbH, in Oensingen, CH-240.4.000.037-4, Erbringung von Treuhanddienstleistungen für Handels-, Industrie- sowie Gewerbebetriebe und Privatpersonen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2004, S. 12, Publ. 2074934).
Statutenänderung:
19.11.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kahraman, Canan, von Oensingen, in Oensingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Diktas, Dogan, von Lyss, in Hägendorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kahraman, Ismail Suha, türkischer Staatsangehöriger, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--].