Informazioni su Philipp O. Käser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Philipp O. Käser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5272930, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
PPKA GmbH, in Stüsslingen, CH-241.4.005.614-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2006, S. 11, Publ. 3257926). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.09.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Philipp, von Stüsslingen, in Stüsslingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 3257926, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
PPKA GmbH, in Stüsslingen, CH-241.4.005.614-1, Hauptstrasse 21, 4655 Stüsslingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
7.02.2006, 16.02.2006.
Zweck:
Kauf, Verkauf, Vermietung von Grundstücken sowie deren Verwaltung, Handel mit Waren aller Art, Import, Export und Erbringen von Dienstleistungen, insbesondere im Immobilienbereich. Kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Käser, Patrick, von Stüsslingen, in Stüsslingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Käser, Philipp, von Stüsslingen, in Stüsslingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.