Informazioni su Hans Peter Kälin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Peter Kälin
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Peter Kälin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005756759, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
KKI IMMO AG, in Einsiedeln, CHE-377.518.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228341).
Firma neu:
KKI IMMO AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Hans Peter, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Oehen, Philip Alexander, von Hitzkirch, in Baar, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005228341, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
KKI IMMO AG, in Einsiedeln, CHE-377.518.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2018, Publ. 1004479310).
Domizil neu:
Obereuthalerstrasse 24, 8844 Euthal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, André Martin, von Sarmenstorf, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Hans Peter, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2913975, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
KKI IMMO AG, in Einsiedeln, CHE-377.518.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, Publ. 2132133).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, André Martin, von Sarmenstorf, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Kälin, Hans Peter, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Oehen, Philip Alexander, von Hitzkirch, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.