Informazioni su Denise Kälin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Denise Kälin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5895712, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Impara Finance AG, in Wollerau, CH-130.0.008.609-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2008, S. 15, Publ. 4640778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Denise, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Josef, von Freienbach, in Wollerau, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4628156, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
RWB Financial Group AG, in Wollerau, CH-130.0.008.609-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2007, S. 15, Publ. 3969956).
Statutenänderung:
12.08.2008.
Firma neu:
Impara Finance AG. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.8.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Denise, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Fuchs, Josef, von Freienbach, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4588192, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
kbw AG, in Wollerau, CH-130.3.001.035-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2005, S. 12, Publ. 3044406).
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Kälin, Denise, von Einsiedeln, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gwerder, Sibylle, von Muotathal, in Brunnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin];
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CH-130.0.002.846-3), in Freienbach, Revisionsstelle [bisher: Progressia Wirtschaftsprüfung AG, in Freienbach].