Informazioni su Daniel Kälin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Kälin
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Kälin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005485979, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Sepp Kälin AG, in Einsiedeln, CHE-109.504.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2013, S.0, Publ. 7142986).
Statutenänderung:
17.05.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Baugeschäftes, insbesondere die Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten, Generalunternehmer-Mandaten sowie von Immobiliengeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Sepp Kälin, Baugeschäft, in Einsiedeln gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2001 mit Aktiven von CHF 1'339'614.20 und Passiven von CHF 1'139'432.38, wofür 200 Namenaktientien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 181.82 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 17.05.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Daniel, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Administra Treuhand AG, in Einsiedeln, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Josef, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kälin, Dorothea, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1948289, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
RAMARA Immobilien AG, in Einsiedeln, CHE-495.016.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2014, Publ. 1743837).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Daniel, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Husi-Kälin, Ramona, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Husi, Philippe, von Rapperswil-Jona, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bourban-Mesot, Marie-Thérèse, von La Verrerie, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bourban, Pierre Antoine, von Nendaz, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1948295, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Sporthalle Eschbach AG, in Einsiedeln, CHE-101.153.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6264640).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Reinhard, von Opfertshofen SH, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ochsner, Anton genannt Toni, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Daniel, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.