Informazioni su Stefan Jutzi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Jutzi
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Jutzi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6066270, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MSC-Gleichmann Schweiz AG, in Risch, CH-550.1.021.705-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 21, Publ. 5655162).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jutzi, Stefan, von Niederhünigen, in Brügg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5645308, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MSC Microcomputers Systems Components Schweiz AG, in Risch, CH-550.1.021.705-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2010, S. 24, Publ. 5526024).
Statutenänderung:
03.05.2010.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Gleichmann Ultratec AG, in Volketswil (CH-020.3.020.094-6), gemäss Fusionsvertrag vom 28.04.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 788'548.79 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'488'653.18 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Überschuldung vor und die übernehmende Gesellschaft verfügt über frei verwendbares Eigenkapital mindestens im Umfang des verbleibenden Kapitalverlustes. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
MSC-Gleichmann Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(MSC-Gleichmann Schweiz SA) (MSC-Gleichmann Schweiz Ltd).
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schimmer, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Stutensee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwarztrauber, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Stutensee (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Jutzi, Stefan, von Niederhünigen, in Brügg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gabrielli, Markus, von Zürich, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ceko, Velimir, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.