Informazioni su Isabel Jungo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Isabel Jungo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005721732, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Selution AG, in Münchenstein, CHE-199.262.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jungo, Isabel, von Düdingen, in Bösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Tschopp, Nicolas, von Ziefen, in Reigoldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Zemp, Rico, von Luzern, in Buchrain, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caiazzo, Elisa, italienische Staatsangehörige, in Leymen (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005371708, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Selution AG, in Münchenstein, CHE-199.262.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005194229).
Statutenänderung:
09.12.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Wageningen, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Nottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grandjean, Michel, von La Verrerie, in Seftigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Damian Roger, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boss, Elija, von Langnau im Emmental, in Gersau, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Burch, Roger, von Sarnen, in Dietwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Hinni, Daniel, von Schwarzenburg, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Jungo, Isabel, von Düdingen, in Bösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Schäer, Andreas, von Jaberg, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Tschopp, Nicolas, von Ziefen, in Reigoldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Zemp, Rico, von Luzern, in Buchrain, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Numero di pubblicazione: 4119367, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Cassarius AG, in Bern, CHE-104.256.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3181219).
Firma neu:
Cassarius AG, in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.03.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Peter, von Heiligenschwendi, in Bösingen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grandjean, Michel, von La Verrerie, in Seftigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jungo, Isabel, von Düdingen, in Bösingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].