Informazioni su Urs Peter Jung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Urs Peter Jung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004893330, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jung Immobilien, in Rüschlikon, CHE-111.694.223, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2004, S.18, Publ. 2289594).
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Bönirainstrasse 16, 8800 Thalwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Urs Peter, von Niederhelfenschwil, in Horgen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüschlikon].
Numero di pubblicazione: HR02-1004887261, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jung & Partner Immobilientreuhand GmbH, in Rüschlikon, CHE-111.787.391, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, S.0, Publ. 2083715).
Statutenänderung:
06.05.2020.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Bönirainstrasse 16, 8800 Thalwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Urs Peter, von Niederhelfenschwil, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rüschlikon].
Numero di pubblicazione: 2083715, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jung & Partner Immobilientreuhand GmbH, in Rüschlikon, CHE-111.787.391, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 36, Publ. 5160618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung Steiger, Doina Caroline, von Flawil und Niederhelfenschwil, in Rüschlikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Urs Peter, von Niederhelfenschwil, in Rüschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].