Informazioni su Rolf Jung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Jung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005987509, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SFTC Swiss Flight and Training Center Ltd liab. Co, bisher in Baar, CHE-102.827.086, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2013, Publ. 1106213).
Statutenänderung:
16.01.2024. 09.02.2024. 08.03.2024.
Firma neu:
SFTC Swiss Flight and Training Center GmbH.
Sitz neu:
Bülach.
Domizil neu:
c/o Hans Peter Bachmann, Feldstrasse 25, 8180 Bülach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Rolf, von Pfyn, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Frei, Walter D., von Uster, in Elgg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Hans-Peter, von Wollerau, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Rüdisühli, Thomas, von Sennwald, in Weiach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005904989, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Jakob Jung AG, in Baar, CHE-103.287.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195868).
Firma neu:
Jakob Jung AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Zuzana Jung, Grundstrasse 1, 6340 Baar.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Spielhofer Treuhand AG, Zugerbergstrasse 18, 6314 Unterägeri. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Rolf, von Pfyn, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blank, Diana, von Muri bei Bern, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jung-Hrivnac, Zuzana, von Gossau ZH und Pfyn, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spielhofer, Felix, von Eschenbach (LU), in Unterägeri, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005493682, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Stadtantennen AG, in Baar, CHE-103.288.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2021, Publ. 1005321033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Rolf, von Pfyn, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jung-Hrivnac, Zuzana, von Gossau ZH und Pfyn, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Martin, von Pfyn, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.