Informazioni su Odile Juillerat
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Odile Juillerat
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005754833, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Orion Rechtsschutz-Versicherung AG, in Basel, CHE-105.848.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2022, Publ. 1005637423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lagger, Christian , von Goms, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juillerat, Odile, von Rebévelier, in Epalinges, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziani, Karim, von Mels, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Sandra, von Laupen, in Diepflingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künstle, Adriana, von Willisau, in Muttenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forter, Carmen, von Marbach (SG), in Wallbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004960769, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Orion Rechtsschutz-Versicherung AG, in Basel, CHE-105.848.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Matthias, von Pfäffikon, in Hettlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romer, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gremli, Robert, von Zürich, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juillerat, Odile, von Rebévelier, in Epalinges, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Grisiger, Nathalie, von Küttigen und Basel, in Zeiningen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2232769, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 3'244 vom 16.06.2015Orion Rechtsschutz-Versicherung AG, in Basel, CHE-105.848.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2218077).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Juillerat, Odile, von Rebévelier, in Epalinges, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Jullerat, Odile]. .