Informazioni su Edith Margrit Jud-Oberholzer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Edith Margrit Jud-Oberholzer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2897919, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Molkerei-Genossenschaft Uznach-Stadt, in Uznach, CHE-102.005.635, Genossenschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2009, S. 14, Publ. 5359626).
Domizil neu:
Ernetschwilerstrasse 4, 8730 Uznach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwyter, Martin, von Innerthal SZ, in Uznach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Josef, von Uznach und Amden, in Uznach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud-Oberholzer, Edith Margrit, von Schänis, in Uznach (Gommiswald), Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uznach, Vizepräsidentin der Verwaltung und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ricklin, Peter, von Gommiswald, in Uznach (Gommiswald), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ernetschwil, in Ernetschwil, Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Ricklin, Daniel, von Uznach, in Uznach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Züger, Erwin, von Vorderthal, in Uznach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3672764, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Molkerei-Genossenschaft Uznach-Stadt, in Uznach, CH-320.5.007.689-0, bestmögliche gemeinsame Verwertung der von ihren Mitgliedern produzierten Milch, Genossenschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2005, S. 10, Publ. 2953834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz-Egli, Franz, von Schötz, in Kaltbrunn, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schubiger-Tremp, Alois, von Uznach, in Uznach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud-Oberholzer, Edith Margrit, von Schänis, in Uznach, Vizepräsidentin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Jud-Oberholzer, Edith, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ricklin, Peter, von Ernetschwil, in Ernetschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2953834, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Molkerei-Genossenschaft Uznach-Stadt, in Uznach, CH-320.5.007.689-0, bestmögliche gemeinsame Verwertung der von ihren Mitgliedern produzierten Milch, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2005, S. 13, Publ. 2888712).
Statutenänderung:
31.01.2003, 19.03.2004.
Domizil neu:
c/o Josef Bachmann, Escherstr. 21, 8730 Uznach.
Pflichten neu:
Die Mitglieder der Genossenschaft sind nach Massgabe der Statuten verpflichtet, die gesamte produzierte Kuhmilch der Genossenschaft abzuliefern oder allenfalls eine Abgabe nach Höhe des Hüttenzinses zu leisten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubiger-Tremp, Alois, von Uznach, in Uznach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Josef, von Uznach und Amden, in Uznach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Jud-Oberholzer, Edith, von Schänis, in Uznach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.