Informazioni su Gabrielle Margaretha Jost
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gabrielle Margaretha Jost
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004683687, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Take Two Publicity AG, in Zürich, CHE-103.776.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, S.0, Publ. 2454667).
Firma neu:
Take Two Publicity AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Trevin AG Treuhand, Mühlebachstrasse 72, 8032 Zürich.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.07.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Gabrielle, von Melchnau, in Wetzikon ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mächler-Jost, Annemarie Emma, von Vorderthal, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Lukas Friedrich, von Melchnau, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2884757, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Immobiliengesellschaft Casa Anna AG, in Bäretswil, CHE-102.646.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, Publ. 6192430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trees, Susanne, von Muzzano, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien ausschliesslich mit dem Präsidenten;
Jost, Gabrielle Margaretha, von Melchnau, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
allRe Revision AG (CHE-114.353.617), in Dübendorf, Revisionsstelle [bisher: allRe Revision AG (CH-020.3.032.546-7), in Lindau];
Spirk, Arthur, von St. Gallen-Tablat, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: 2454667, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Take Two Publicity AG, in Zürich, CHE-103.776.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 28, Publ. 5281784).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Gabrielle, von Melchnau, in Wetzikon ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Jost, Lukas Friedrich, von Melchnau, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mächler-Jost, Annemarie Emma, von Vorderthal, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.