Informazioni su Dionys Jost
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dionys Jost
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005846674, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Jost Kollektivgesellschaft, in Hergiswil (NW), CHE-101.702.476, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, S.0, Publ. 7121230).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Dionys, von Kriens, in Hergiswil (NW), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens].
Numero di pubblicazione: HR02-1004482002, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Essex Chemie Foundation, in Luzern, CHE-110.394.184, Stiftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2018, Publ. 1004471257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Karl, von Kriens, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolzern, Rudolf, von Kriens, in Buchrain, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Dionys, von Kriens, in Hergiswil (NW), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1925199, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Jost Baukeramik AG, in Kriens, CHE-106.265.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 10, Publ. 5858946).
Firma neu:
Jost Baukeramik AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 22.12.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Rosmarie, von Reiden und Luzern, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Dionys, von Luzern, in Kriens, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].