Informazioni su Alex Jost
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Alex Jost
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alex Jost
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005854325, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Partofina AG, in Lyss, CHE-102.688.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, S.0, Publ. 2278389). Gemäss Erklärung vom 02.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Dieter, von Wynigen, in Ligerz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Alain, von Wynigen, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Alex, von Wynigen, in Twann (Twann-Tüscherz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Max, von Wynigen, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005275438, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Synton AG, in Moutier, CHE-105.976.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Dieter, von Wynigen, in Ligerz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Alex, von Wynigen, in Twann, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Marc, von Wynigen, in Brügg BE (Brügg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Max, von Wynigen, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glett, John, von Krauchthal, in Nods, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Stephan, von Mettauertal, in Biel/Bienne, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyser, Peter, von Langenbruck, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenigo-Treuhand G.m.b.H. (CHE-107.988.331), in Nidau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5219726, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Regisol AG, in Busswil bei Büren, CH-073.3.002.004-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2008, S. 4, Publ. 4410858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Dieter, von Wynigen, in Ligerz, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Max, von Wynigen, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Alex, von Wynigen, in Twann, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Peter, von Wynigen, in Chamby (Montreux), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyser, Peter, von Langenbruck, in Ligerz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Alain, von Wynigen, in Ligerz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.