Informazioni su Andreas Joller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Joller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Joller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005969985, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft GEWAL, in Zürich, CHE-110.524.096, Genossenschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005389622).
Statutenänderung:
15.02.2024.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.02.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 5'945'991.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'174'358.45 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 6'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
IWZ Immobilien AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und die Bewirtschaftung von Immobilien, sowie die Finanzierung und den Handel von Liegenschaften und Wohnungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00.
Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 10'000.-- zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joller, Andreas, von Dallenwil, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lucca, Patrick, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weder, Urs, von Zürich und Diepoldsau, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blum, Hans-Peter, von Wilchingen, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cecco, Rudolf, genannt Ruedi, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004632093, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft GEWAL, in Zürich, CHE-110.524.096, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2016, S.0, Publ. 3130103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanhart, Peter, von Diessenhofen, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lucca-Corletto, Laura, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deubelbeiss, Paul, von Zürich und Veltheim AG, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cecco, Rudolf, genannt Ruedi, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Hans-Peter, von Wilchingen, in Wallisellen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joller, Andreas, von Dallenwil, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3862579, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Joller Bike, Sport und allg. Handel, in Egliswil, CHE-175.146.852, Häbnistrasse 28, 5704 Egliswil, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Beratung von und Handel mit Fahrrädern und Sportartikeln sowie Handel mit Waren aller Art.
Eingetragene Personen:
Joller, Andreas, von Dallenwil, in Egliswil, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Joller, Anita, von Dallenwil, in Egliswil, mit Einzelunterschrift.