Informazioni su Stephan Jöhri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Jöhri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005764559, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Adviscent AG, in Zürich, CHE-115.468.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, S.0, Publ. 3613421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Thomas, von Hofstetten ZH, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jöhri, Stephan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005332375, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Auxilium Wealth AG (Auxilium Wealth SA) (Auxilium Wealth Ltd), in Zürich, CHE-195.801.594, Binzstrasse 23, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.11.2021.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen und Technologielösungen im Finanzdienstleistungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 04.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tegg, Kristofer John, von Kilchberg (ZH), in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Boshard, Thomas, von Hofstetten (ZH), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Jöhri, Stephan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005197559, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
digipal AG (digipal SA) (digipal Ltd), in Zürich, CHE-137.301.577, Hagenholzstrasse 83b, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.04.2021. 03.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung wie auch die Entwicklung von Software und den Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 125'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 125'000.00.
Aktien:
125'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rudis, Daniel, von Wettingen, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jöhri, Stephan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.