Informazioni su Martin Joder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Joder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6116394, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Kiesenmatte, in Konolfingen, CH-035.7.026.019-2, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2007, S. 3, Publ. 3871610).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joder, Martin, von Steffisburg, in Konolfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Andreas, von Zollikofen und Ittigen, in Biglen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Peter Dr., von Buch SH, in Konolfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki-Bachmann, Margrith, von Konolfingen, in Freimettigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regez, Hans, von Oberwil im Simmental, in Konolfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Therese, von Landiswil, in Freimettigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pulfer, Daniel, von Rüeggisberg, in Burgdorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5102916, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hirschi-Baumann-Immobilien AG, in Bern, CH-035.3.012.445-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2006, S. 3, Publ. 3563336).
Firma neu:
Hirschi-Baumann-Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.04.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller + Partner AG (CH-035.9.029.676-9), in Bern, Revisionsstelle;
Grunder, Walter, von Rüti bei Lyssach, in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied und Liquidator [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Hoessly, Christian Rudolf, von Andeer, in Schaffhausen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und Liquidator [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Joder, Martin, von Steffisburg, in Konolfingen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied und Liquidator, nicht aber mit Walter Grunder [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Meister, Carlo, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und Liquidator [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numero di pubblicazione: 914438, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hirschi-Baumann-Immobilien AG, in Bern, Kauf, Verkauf, Überbauung, Verwaltung und Vermietung von Grundstücken und Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2002, S. 2, Publ. 598726).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joder, Martin, von Steffisburg, in Konolfingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hoessly, André, von Andeer, in Cologny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meister, Carlo, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].