Informazioni su Christian Jetzer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Jetzer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6582756, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VDZ GmbH Versicherungs Dienstleistungs Zentrum, bisher in Härkingen, CH-400.4.030.934-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S. 15, Publ. 5928850).
Gründungsstatuten:
07.01.2010.
Statutenänderung:
29.02.2012.
Firma neu:
VDZ GmbH.
Sitz neu:
Kirchberg BE.
Domizil neu:
Ersigenstrasse 17A, 3422 Kirchberg BE.
Zweck:
Erbringen von Beratungs-, Vermittlungs- und Verkaufsdienstleistungen im Bereich von Versicherungs-, Vorsorge, Dienstleistungs- und Finanzgeschäften, Verwaltungen von Versicherungspolicen aller Art für Dritte, Finanz- und Wohneigentumsplanung und Beratungsdienstleistungen für Private und Firmen. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Partnerschaften mittels Verträgen und Beteiligungen mit allen zweckdienlichen Firmen und Unternehmungen im In- und Ausland eingehen, beziehungsweise alle Geschäfte und Dienstleistungen anbieten oder Lizenzen hierzu erwerben oder vergeben, die den Zielen der Gesellschaft direkt oder indirekt dienlich sind, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen oder vermitteln sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, ferner alle hierzu erforderlichen Massnahmen ergreifen, unter anderem auch die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.09.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher)[gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jetzer, Christian, von Lengnau AG, in Aarau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Peter, von Herbligen, in Root, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Kappel SO];
Paiva de Menezes Baumann, Marisa, brasilianische Staatsangehörige, in La Nucia (ES), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5455570, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
IBC Consulting GmbH, bisher in Kaiseraugst, CH-400.4.030.934-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2009, S. 2).
Statutenänderung:
7.01.2010.
Firma neu:
VDZ GmbH Versicherungs Dienstleistungs Zentrum.
Sitz neu:
Härkingen.
Domizil neu:
Pfannenstiel 12a, 4624 Härkingen.
Zweck neu:
Erbringen von Beratungs-, Vermittlungs- und Verkaufsdienstleistungen im Bereich von Versicherungs-, Vorsorge, Dienstleistungs- und Finanzgeschäften, Verwaltungen von Versicherungspolicen aller Art für Dritte, Finanz- und Wohneigentumsplanung und Beratungsdienstleistungen für Private und Firmen. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Partnerschaften mittels Verträgen und Beteiligungen mit allen zweckdienlichen Firmen und Unternehmungen im In- und Ausland eingehen, beziehungsweise alle Geschäfte und Dienstleistungen anbieten oder Lizenzen hierzu erwerben oder vergeben, die den Zielen der Gesellschaft direkt oder indirekt dienlich sind, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen oder vermitteln sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, ferner alle hierzu erforderlichen Massnahmen ergreifen, unter anderem auch die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten [wie bisher];
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail [wie bisher];
Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.09.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher];
[Die bisherigen Statuten vom 10.09.2008 enthalten keine vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten.]. [gestrichen: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Peter, von Herbligen, in Gunzgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Kaiseraugst, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--];
Paiva de Menezes Baumann, Marisa, brasilianische Staatsangehörige, in La Nucia (ES), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--;
Jetzer, Christian, von Lengnau AG, in Aarau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3881306, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
PB Versicherungs- und Treuhand GmbH, bisher in Kirchberg BE, CH-092.4.015.969-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2006, S. 4, Publ. 3439110).
Gründungsstatuten:
03.05.2003.
Statutenänderung:
24.01.2007.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Nordstrasse 15, 4665 Oftringen.
Zweck:
Vermittlung von Versicherungen und Beratung von Firmen und Einzelpersonen in den Bereichen Organisation, Sekretariat und Betriebsführung im In- und Ausland;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Peter, von Herbligen, in Cuiaba (BR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Jetzer, Christian, von Lengnau AG, in Aarau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Andreas Michael, von Ufhusen, in Pratteln, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taskovic, Anita, von Bannwil, in Rothrist, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.