Informazioni su Miranda Jenny
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Miranda Jenny
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004851725, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
M. Jenny AG, in Dietikon, CHE-105.928.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535167).
Firma neu:
M. Jenny AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.02.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Miranda, von Homberg, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004535167, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
M. Jenny AG, in Dietikon, CHE-105.928.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2013, Publ. 1096793).
Statutenänderung:
10.12.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Papeterie und den Handel mit Papeteriewaren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 31.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MeiTreu und Partner AG (CH-400.3.032.217-3), in Eggenwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Miranda, von Homberg, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Papeterie Helbling AG, in Dietikon , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.158 vom 18.8.1992 S.3888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Bruno, von Uzwil, in Oberwil- Lieli, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Miranda, von Homberg, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Revitrag Revisions- und Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.