Informazioni su Friedrich Jeker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Friedrich Jeker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004751239, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohnbau-Genossenschaft Flughafen, in Kloten, CHE-102.312.474, Genossenschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altorfer, Kurt, von Zürich und Rümlang, in Nürensdorf, Verwalter (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeker, Friedrich, von Mümliswil-Ramiswil, in Winkel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fedrizzi, Patrik, von Bassersdorf, in Lindau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaspar, Sonja, von Hochdorf, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pratter, Gabriela, von Ramsen, in Pfäffikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4435509, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohnbau-Genossenschaft Flughafen, in Kloten, CHE-102.312.474, Genossenschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2016, Publ. 2778253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zollinger, Daniela, von Zürich, in Meilen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Peter, von Höri, in Bachenbülach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fedrizzi, Patrik, von Bassersdorf, in Lindau, Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeker, Friedrich, von Mümliswil-Ramiswil, in Winkel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gnepf, Paul, von Buchs (ZH), in Bassersdorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohnbau-Genossenschaft Flughafen, in Kloten, Genossenschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.1990, S. 4721).
Statutenänderung:
4.05.2001.
Zweck neu:
Bezweckt, ihren Mitgliedern möglichst preiswerte Wohnungen zu beschaffen, was sie zu erreichen sucht durch: Ankauf von Land, Erwerb von Baurechten, Erstellung von soliden Wohnhäusern sowie Kauf von bereits bestehenden Gebäuden und Vermietung der Wohnungen an die Genossenschafter.
Pflichten neu:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 100.-- zu übernehmen. [bisher: Pflichten: Siehe Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engler, Emil, von Zürich und Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeker, Friedrich, von Mümliswil-Ramiswil, in Winkel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Gnepf, Paul, von Buchs ZH, in Bassersdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brandenberger, Ernst, von Zürich, in Glattfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zollinger, Daniela, von Zürich, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.