Informazioni su Yvonne Jauslin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yvonne Jauslin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004526373, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
H. und F. Buser AG, in Liestal, CHE-107.879.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2010, Publ. 5777470).
Firma neu:
H. und F. Buser AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil c/o Yvonne Jauslin, Sappetenstrasse 36, 4416 Bubendorf. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.12.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauslin, Yvonne, von Muttenz, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Liestal, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2387398, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
H. und F. Buser AG, in Liestal, CH-280.3.915.384-0, Handel mit Landesprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2002, S. 5).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buser-Hess, Hans, von Zunzgen, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauslin, Yvonne, von Muttenz, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Itingen, Präsidentin des Verwaltungsrates].
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
H. und F. Buser AG, in Liestal, Handel mit Landesprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.1999, S. 2810).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauslin, Yvonne, von Muttenz, in Itingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin].