Informazioni su Martin Jauslin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Jauslin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004712079, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
NOANNA Holding AG, in Liestal, CHE-352.379.501, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015, S.0, Publ. 2259609).
Firma neu:
NOANNA Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.08.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauslin, Martin, von Muttenz, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3147291, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
HAMEDAN KOMMUNALTECHNIK AG, in Diepflingen, CHE-115.996.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2332393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jauslin, Martin, von Muttenz, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ficchi, Aldo, von Füllinsdorf, in Bubendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Roland, von Glarus Süd, in Mümliswil-Ramiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ziefen];
Zweifel jun., Rudolf, von Glarus Süd, in Rünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1221497, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
HAMEDAN KOMMUNALTECHNIK AG, in Diepflingen, CHE-115.996.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2010, S. 5).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ficchi, Aldo, von Füllinsdorf, in Bubendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Rudolf jun., von Schwanden GL, in Rünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauslin, Martin, von Muttenz, in Liestal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Roland, von Glarus Süd, in Ziefen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schwanden GL, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].