Informazioni su Thomas Jampen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Jampen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4875556, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Getränke Seeland GmbH, in Müntschemier, CH-217.1.001.887-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2004, S. 5, Publ. 2593446).
Firma neu:
Getränke Seeland GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.02.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Verena Jampen-Rüfli, Treitengasse 18, 3225 Müntschemier.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jampen, Thomas, von Müntschemier, in Müntschemier, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jampen-Rüfli, Verena, von Müntschemier, in Müntschemier, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numero di pubblicazione: 4877186, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jampen Getränke-Handels GmbH, in Müntschemier, CH-073.4.006.323-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 03.03.1997, S. 1413).
Firma neu:
Jampen Getränke-Handels GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.02.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Verena Jampen-Rüfli, Treitengasse 18, 3225 Müntschemier.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jampen, Thomas, von Müntschemier, in Müntschemier, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jampen-Rüfli, Verena, von Müntschemier, in Müntschemier, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Numero di pubblicazione: 2593446, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Getränke Seeland GmbH, bisher in Galmiz, CH-217.1.001.887-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2004, S. 5).
Statutenänderung:
9.11.2004.
Sitz neu:
Müntschemier.
Domizil neu:
Treitengasse 18, 3225 Müntschemier.
Zweck:
Betrieb eines Getränkehandels.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Walter, von Bolligen, in Kerzers, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Kunz, Verena, von Bolligen, in Kerzers, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
Etter, Marguerite, von Krauchthal, in Kerzers, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jampen, Thomas, von Müntschemier, in Müntschemier, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.