Informazioni su Dr. Christoph Erich Jäggin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dr. Christoph Erich Jäggin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006018939, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hippotherapie-Zentrum, in Basel, CHE-110.205.811, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005809302).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kappos, Prof. Dr. Ludwig, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cueni, Andreas, von Nenzlingen, in Breitenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Basel];
Jäggin, Christoph, von Hölstein, in Witterswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil (BL)];
Derfuss, Prof. Dr. Tobias Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eichenberger, Alissa Diana, deutsche Staatsangehörige, in Witterswil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Therwil].
Numero di pubblicazione: HR02-1005486887, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hippotherapie-Zentrum, in Basel, CHE-110.205.811, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2020, Publ. 1004873540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huck, Rolf, von Basel und Wiedlisbach, in Ettingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Daniel, von Basel und Therwil, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stephany, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Schopfheim (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jäggin, Christoph, von Hölstein, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005311424, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Jäggin + Schwendner GmbH, in Hofstetten-Flüh, CHE-231.918.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2019, Publ. 1004547669).
Statutenänderung:
06.10.2021.
Sitz neu:
Witterswil.
Domizil neu:
Amselweg 14, 4108 Witterswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggin, Dr. Christoph Erich, von Hölstein, in Witterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberwil (BL)];
Schwendner, Dr. Anna-Alita, deutsche Staatsangehörige, in Witterswil, mit Einzelunterschrift [bisher: Schwendner, Anna-Alita, in Oberwil (BL)].