Dr. Christoph Erich Jäggin
residente a Witterswil, da Hölstein Mandati attuali: Jäggin + Schwendner GmbH, Hippotherapie-Zentrum Persone correlate: Anna-Alita Schwendner, Tobias Johannes Derfuss, Anja Oswald e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Christoph Erich Jäggin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Christoph Erich Jäggin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Christoph Erich Jäggin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Christoph Erich Jäggin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Erich Jäggin
Persone con il nome Christoph Erich Jäggin lavorano in questi rami economici
Veterinaria
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Veterinaria
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Christoph Erich Jäggin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Erich Jäggin
Numero di pubblicazione: HR02-1006018939, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hippotherapie-Zentrum, in Basel, CHE-110.205.811, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005809302).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kappos, Prof. Dr. Ludwig, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cueni, Andreas, von Nenzlingen, in Breitenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Basel];
Jäggin, Christoph, von Hölstein, in Witterswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil (BL)];
Derfuss, Prof. Dr. Tobias Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eichenberger, Alissa Diana, deutsche Staatsangehörige, in Witterswil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Therwil].
Numero di pubblicazione: HR02-1005486887, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hippotherapie-Zentrum, in Basel, CHE-110.205.811, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2020, Publ. 1004873540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huck, Rolf, von Basel und Wiedlisbach, in Ettingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Daniel, von Basel und Therwil, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stephany, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Schopfheim (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jäggin, Christoph, von Hölstein, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005311424, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Jäggin + Schwendner GmbH, in Hofstetten-Flüh, CHE-231.918.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2019, Publ. 1004547669).
Statutenänderung:
06.10.2021.
Sitz neu:
Witterswil.
Domizil neu:
Amselweg 14, 4108 Witterswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggin, Dr. Christoph Erich, von Hölstein, in Witterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberwil (BL)];
Schwendner, Dr. Anna-Alita, deutsche Staatsangehörige, in Witterswil, mit Einzelunterschrift [bisher: Schwendner, Anna-Alita, in Oberwil (BL)].