Informazioni su Stephan Hermann Jäggi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Hermann Jäggi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005770149, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Im Zelgli, Wohnen im Alter, Genossenschaft, in Madiswil, CHE-112.673.063, Genossenschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774333).
Statutenänderung:
23.05.2023.
Domizil neu:
c/o Maja Eigenmann Fisch, Tulpenweg 9, 4934 Madiswil. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Fritz, von Madiswil, in Madiswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpfer, Therese, von Sigriswil, in Madiswil, Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Hofer, Hans Peter, von Walkringen, in Madiswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Jäggi, Stephan Hermann, von Solothurn, in Gutenburg (Madiswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Rolli, Ernst, von Oberbalm, in Madiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigenmann Fisch, Maja, von Waldkirch, in Madiswil, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Hans Ulrich, von Röthenbach im Emmental, in Madiswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Lauener, Susanne, von Lauterbrunnen, in Rütschelen, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Niederberger, Roman, von Wolfenschiessen, in Lotzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Schär, Hans Ulrich, von Gondiswil, in Madiswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Zaugg, Christian, von Trub, in Lotzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: 1774157, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Im Zelgli, Wohnen im Alter, Genossenschaft, in Madiswil, CHE-112.673.063, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6742350).
Statutenänderung:
10.06.2014.
Domizil neu:
c/o René Max Hartmann, Mühlebergstrasse 14, 4934 Madiswil. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Werner, von Madiswil, in Madiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, René Max, von Pratteln, in Madiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpfer, Therese, von Sigriswil, in Madiswil, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Jäggi, Stephan Hermann, von Solothurn, in Gutenburg (Madiswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Rolli, Ernst, von Oberbalm, in Madiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Interrevi AG (CHE-101.493.350), in Huttwil, Revisionsstelle [bisher: Interrevi AG (CH-249.3.001.145-3)].