Informazioni su Lukas Jäggi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Lukas Jäggi
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Jäggi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3479569, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
JÄGGI AG MALEN und TAPEZIEREN, in Bellach, CHE-113.429.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, Publ. 6464710).
Statutenänderung:
04.04.2017.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 07.02.2007 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Jäggi Malen und Tapezieren', in Bellach (CH-255.1.000.251-8), gemäss Vertrag vom 07.02.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 384'510.42 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 55'619.30, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 228'891.12 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 04.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Rolf, von Bellach, in Bellach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG, in Grenchen (CH-254.9.000.021-9), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggi, Lukas, von Bellach, in Bellach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Jäggi, Corina, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5884180, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
JÄGGI AG MALEN und TAPEZIEREN, in Bellach, CH-241.3.006.418-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, S. 18, Publ. 5483288).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggi, Rolf, von Bellach, in Bellach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Jäggi, Lukas, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.