Informazioni su Cornelia Jäggi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cornelia Jäggi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005884286, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Raiffeisenbank Aare-Langete Genossenschaft, in Fulenbach, CHE-105.985.830, Genossenschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005754806).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Cornelia, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bissegger, Lukas, von Bussnang, in Langenthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3473803, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Raiffeisenbank Fulenbach-Murgenthal-Langenthal Genossenschaft, in Fulenbach, CHE-105.985.830, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, Publ. 3290761).
Statutenänderung:
31.03.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Raiffeisenbank Oberes Gäu-Aare Genossenschaft', in Wolfwil (CHE-106.453.984), gemäss Fusionsvertrag vom 05./17.01.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 473'473'513.94 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 464'702'431.62 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Aare-Langete Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietschi, Thomas, von Kestenholz und Laupersdorf, in Fulenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Markus, von Kestenholz, in Kestenholz, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Cornelia, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galli, Christian, von Deitingen, in Wolfwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaad-Brack, Beatrice, von Laupersdorf, in Fulenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staub, Dominik, von Thörigen, in Bannwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Markus, von Lützelflüh, in Roggwil (BE), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hafner, Rudolf, von Holderbank (SO), in Oensingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ochsenbein, Rolf, von Etziken, in Obergerlafingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk-Moser, Barbara, von Hägendorf, in Wolfwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5659774, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Raiffeisenbank Wolfwil-Schwarzhäusern-Bannwil Genossenschaft, in Wolfwil, CH-240.5.000.009-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2008, S. 15, Publ. 4435058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kissling, Susanne, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kissling, Viktor, von Wolfwil, in Wolfwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richener, Renata, von Signau, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Daniel, von Bannwil, in Bannwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jäggi, Cornelia, von Wolfwil, Härkingen und Rothrist, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.