Informazioni su Vigeli Jacomet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vigeli Jacomet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4266753, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Raiffeisenbank Cadi Genossenschaft, in Disentis/Mustér, CHE-105.767.500, Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3765301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manetsch, Gion Battesta, von Disentis/Mustér, in Mompé Medel (Disentis/Mustér), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bearth, Giusep, von Sumvitg, in Sumvitg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacomet, Vigeli, von Disentis/Mustér, in Tujetsch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pally, Emil, von Medel (Lucmagn), in Medel (Lucmagn), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Deplazes, Walter, von Sumvitg, in Sumvitg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nay, Donat, von Trun, in Trun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tuor Hinrichsen, Petra, von Sumvitg, in Disentis/Mustér, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3073607, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Raiffeisenbank Cadi Genossenschaft, in Disentis/Mustér, CHE-105.767.500, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, Publ. 2173461).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacomet, Vigeli, von Disentis/Mustér, in Tujetsch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bearth, Giusep, von Sumvitg, in Sumvitg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2173461, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Raiffeisenbank Cadi Genossenschaft, in Disentis/Mustér, CHE-105.767.500, Genossenschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1669223).
Statutenänderung:
10.04.2015.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Banca Raiffeisen Cadi societad cooperativa).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degonda, Erwin, von Sumvitg, in Trun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nay, Donat, von Trun, in Zignau (Trun), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacomet, Vigeli, von Disentis/Mustér, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].