Informazioni su Christopher Jabs
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christopher Jabs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006054741, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HaJaTec Holding AG, in Steinhausen, CHE-109.504.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005821926).
Statutenänderung:
03.06.2024.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jabs, Christopher, von Saanen, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Ernst, von Engelberg, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005325903, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GBC Prime AG, in Steinhausen, CHE-109.504.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040690).
Statutenänderung:
15.10.2021.
Firma neu:
HaJaTec Holding AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art. Sie kann sich im In- und Ausland an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.10.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Ernst, von Engelberg, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Jabs, Christopher, von Saanen, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.