Informazioni su Mirko Italiano
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Mirko Italiano
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006080783, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
5Ypsilon Service GmbH, in Liestal, CHE-319.707.528, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Italiano-Milazzo, Sonia, von Basel, in Lausen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Italiano, Mirko, von Basel, in Itingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lausen, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1006045098, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Feray Life GmbH, bisher in Itingen, CHE-153.046.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2024, Publ. 1005990248).
Statutenänderung:
16.05.2024.
Firma neu:
ASG Transport Schweiz GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ASG Transport Schweiz S.à.r.l.) (ASG Transport Schweiz S.a.g.l.) (ASG Transport Schweiz Ltd liab. co).
Sitz neu:
Kestenholz.
Domizil neu:
Chäppelihof 1, 4703 Kestenholz.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen im Transport- und Logistikbereich im In- und Ausland sowie Handel mit Waren aller Art. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Italiano, Mirko, von Basel, in Itingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anker, Stefan Heinz, von Ins, in Kestenholz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005990248, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Feray Life GmbH, in Itingen, CHE-153.046.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005872944).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Wyl, Feren Ray, von Sarnen, in Vevey, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Italiano, Mirko, von Basel, in Itingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].