Informazioni su Anouk Isch Bodmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anouk Isch Bodmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6607348, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Think.biz Marketing Communication, Anouk Isch Bodmer & Co., in Ottenbach, CH-020.2.003.231-7, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2006, S. 21, Publ. 3481274).
Domizil neu:
Bachdolenstrasse I 5, 8913 Ottenbach.
Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Gabriel, von Zürich, in Ottenbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil];
Isch Bodmer, Anouk, von Zürich, in Ottenbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Brügglen, in Thalwil].
Numero di pubblicazione: 5680178, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Isold AG (Isold SA) (Isold Ltd), bisher in Therwil, CH-280.3.915.940-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2009, S. 6, Publ. 5001912).
Gründungsstatuten:
01.12.1980.
Statutenänderung:
11.05.2010.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Thelema AG, Lindenstrasse 2, 6340 Baar.
Zweck neu:
Beratung und Ausführung sämtlicher Arbeiten in den Bereichen Marketing sowie Architektur und Bauwesen, auch als Generalunternehmerin, und Handel mit Waren jeglicher Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunold, Peter, von Churwalden, in Bottmingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Testor Treuhand AG, in Basel (CH-280.3.900.253-4), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isch, Peter Walter, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Isch-Fleury, Peter Walter, von Brügglen, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Bodmer, Gabriel, von Zürich, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isch Bodmer, Anouk, von Zürich, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.