Informazioni su Mark Joseph Irwin
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mark Joseph Irwin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004682805, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Impala Terminals AG, in Luzern, CHE-112.719.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004601860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Irwin, Mark Joseph, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marcondes De Moura Costa, Alexandre, brasilianischer Staatsangehöriger, in Canelones (UY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004601860, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Impala Terminals AG, in Luzern, CHE-112.719.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130621).
Statutenänderung:
27.03.2019.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Konialidis, Nicolas Jorge, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
du Bessey de Contenson, Guillaume Antoine Louis, französischer Staatsangehöriger, in Uccle (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irwin, Mark Joseph, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wainwright, Michael Stuart, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3532581, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Trafigura Holding GmbH, in Luzern, CHE-341.359.919, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2015, Publ. 2483261). [bisher: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 18.10.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irwin, Mark Joseph, britischer Staatsangehöriger, in Brighton (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weir, Jeremy Charles, britischer Staatsangehöriger, in Cologny, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandez Lopez, Jesus, spanischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gillon, Robert James, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luckock, Benjamin James, britischer Staatsangehöriger, in Cologny, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rolland, Julien, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salmon, Christophe Thierry Marie, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urdapilleta, Martin, argentinischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahir, Amin, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle.