Informazioni su Marco Giovanni Innocente
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marco Giovanni Innocente
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7069194, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Heilsarmee Sozialwerk, in Bern, CH-035.5.000.659-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012, Publ. 6925378).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Innocente, Marco, von Rickenbach ZH, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Künzi, Martin, von Adelboden, in Unterseen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Liebefeld (Köniz)];
Schmid, Fritz, von Frutigen, in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 6605292, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VEREIN LÄBESRUUM, in Winterthur, CH-020.6.001.552-3, Verein (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, S. 0, Publ. 6315114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Innocente, Marco, von Rickenbach ZH, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolleter, Ulrich, von Meilen, in Seuzach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Glauser, Werner, von Muri bei Bern, in Wiesendangen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Steiner, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6315114, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VEREIN LÄBESRUUM, in Winterthur, CH-020.6.001.552-3, Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
17.04.1990, 11.05.2011.
Zweck:
Der Verein betreibt betreute Wohn-, Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten für aus vorwiegend sozialen und psychischen Gründen randständige Menschen. Die damit verbundenen Tätigkeiten haben eine christliche Grundlage. Sie bezwecken die Förderung der Gesundheit, Selbständigkeit, Mündigkeit und soziale Integration dieser Menschen. Der Verein ist konfessionell und politisch neutral.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erträge aus der Vereinstätigkeit, Spenden, Darlehen und Hypotheken.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von drei bis acht Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Bolleter, Ulrich, von Meilen, in Seuzach, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Innocente, Marco, von Rickenbach ZH, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Del Conte, Carmen, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glauser, Werner, von Muri bei Bern, in Wiesendangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Günthard-Fitze, Barbara, von Bühler, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huizinga, Andreas, von Sternenberg, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heuberger, Romana, von Hemberg, in Seuzach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7), in Winterthur, Revisionsstelle.