Informazioni su Luzia Ineichen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Luzia Ineichen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005195507, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Dorfkreuz Gelfingen, in Hitzkirch, CHE-110.389.562, Stiftung (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, S.0, Publ. 2478313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thali, Markus, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitz, Stefan, von Emmen, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Luzia, von Hitzkirch und Eich, in Hitzkirch, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Unternährer, Daniel, von Root und Romoos, in Schongau, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renz-Mehr, Rebekka, von Therwil und Oberkirch, in Hitzkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Heinz, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3620485, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Dorfladen Müswangen, in Hitzkirch, CHE-115.263.856, Genossenschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2800001).
Firma neu:
Genossenschaft Dorfladen Müswangen in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.05.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter J., von Gersau, in Hitzkirch, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ineichen, Luzia, von Hitzkirch und Eich, in Hitzkirch, Mitglied der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krummenacher, Claudia, von Rain und Rothenburg, in Hitzkirch, Mitglied der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2478313, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Dorfkreuz Gelfingen, in Hitzkirch, CHE-110.389.562, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 13, Publ. 4916986).
Domizil neu:
c/o Gemeindekanzlei, Luzernerstrasse 8, 6285 Hitzkirch.
Aufsichtsbehörde neu:
Gemeinderat Hitzkirch. Die Stiftung wurde mit Entscheid der Aufsichtsbehörde vom 28.05.2015 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer-Schmid, Josef K., von Luzern und Hitzkirch, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten;
Thali-Lang, Hans, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Kretz-Bucher, Jakob, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thali, Markus, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitz, Stefan, von Emmen, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl Zehnder, Esther, von Birmenstorf AG und Luzern, in Hitzkirch, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Luzia, von Hitzkirch und Eich, in Hitzkirch, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.