Informazioni su Muamet Imeri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Muamet Imeri
Ultimi comunicati FUSC: Muamet Imeri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4166277, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IM Dach GmbH, in Winterthur, CHE-111.695.903, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imeri, Sebih, von Wila, in Wila, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imeri, Muamet, mazedonischer Staatsangehöriger, in Wila, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura, ].
Numero di pubblicazione: 4130137, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 40'817 vom 16.11.2016 IM Dach GmbH, in Winterthur, CHE-111.695.903, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, Publ. 3172221).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imeri, Muamet, mazedonischer Staatsangehöriger, in Wila, mit Einzelprokura, [nicht: von Wila].
Numero di pubblicazione: 2750943, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Moser & Partner GmbH, in Zürich, CHE-109.818.421, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 52, Publ. 5119438).
Statutenänderung:
21.03.2016.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 62, 8152 Glattbrugg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Leistungen in den Bereichen Bedachungen, Bauspenglerei und Sanitär. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Wertschriften und Lizenzrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Darlehen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Erich, von Appenzell, in Gonten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Egg und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Imeri, Muamet, mazedonischer Staatsangehöriger, in Wila, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Kloten].