Informazioni su Corinne Imbach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Corinne Imbach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006101592, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Luzern hilft, in Luzern, CHE-101.084.218, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imbach, Corinne, von Wolhusen, in Luzern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reisinger, Nicole Katia, von Meggen, in Kriens, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Corinne Paula, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütolf, Roger, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005800045, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Kleintheater Luzern, in Luzern, CHE-105.915.172, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005533890).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Elisabeth, von Luzern, in Luzern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Colatrella, Filomena, genannt Philomena, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisl, Sonja, von Baden, in Luzern, mit Einzelunterschrift;
Rohrbach, Judith, von Rüeggisberg, in Luzern, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisser, Adrian, von Werthenstein, in Luzern, Co-Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Peter, von Kerns, in Sarnen, Co-Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Güdel, Markus, von Ursenbach, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reisinger, Nicole, von Meggen, in Kriens, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imbach, Corinne, von Wolhusen, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klemm, Peter Hugo, von Kreuzlingen, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürkli, Janine, von Malters, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Mathis, Fabienne, von Wolfenschiessen, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005775087, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
KulturKopf GmbH, in Luzern, CHE-448.472.322, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2015, S.0, Publ. 2373925).
Firma neu:
KulturKopf GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der a.o. Gesellschafterversammlung vom 16.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imbach, Corinne, von Wolhusen, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].