Informazioni su Hubert Ibele
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hubert Ibele
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
AXON Finanz AG, in K r e u z l i n g e n, Löwenstrasse 16, 8280 Kreuzlingen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
AXON Finanz AG.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Bottighofen.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
26.05.1998 [letzte Publikation: SHAB Nr. 103 vom 02.06.1998, S. 3720] .
Zweck Hauptsitz:
Beteiligung und/oder Handel bzw. Erwerb an/mit anderen Gesellschaften gegebenenfalls mit gleichartigen oder ähnlichen Zwekken und Wertpapieren. Die Gesellschaft kann diese erwerben, halten und veräussern. Sie kann ferner Projekte im Herstellungs- bzw. Dienstleistungsbereich im eigenen Namen durchführen, Patente erwerben oder Forschungsaufträge vergeben. Immobilien bzw. Grundstücke dürfen ausschliesslich zu betrieblichen und nicht für wohnwirtschaftliche Zwecke erworben werden.
Eingetragene Personen:
Zysset, Marcus, von Heiligenschwendi, in Bottighofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Birn, Gerold, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ibele, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
AXON Finanz AG, in B o t t i g h o f e n, Beteiligung und/oder Handel bzw. Erwerb an/mit anderen Gesellschaften gegebenenfalls mit gleichartigen oder ähnlichen Zwecken und Wertpapieren. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06. 1998, S. 3720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FTK Finanz + Treuhandkanzlei, in Speicher, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birn, Gerold, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Friedrichshafen (D)];
Ibele, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uhldingen-Mühlhofen (D)];
Rupert Herzog Treuhand und Revisions AG, in Salenstein, Revisionsstelle.
Zweigniederlassung neu:
Kreuzlingen.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
AXON Finanz AG, in Bottighofen, Wigärtlistrasse 8, 8598 Bottighofen. Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.05.1998.
Zweck:
Beteiligung und/oder Handel bzw. Erwerb an/mit anderen Gesellschaften gegebenenfalls mit gleichartigen oder ähnlichen Zwecken und Wertpapieren. Die Gesellschaft kann diese erwerben, halten und veräussern. Sie kann ferner Projekte im Herstellungs- bzw. Dienstleistungsbereich im eigenen Namen durchführen, Patente erwerben oder Forschungsaufträge vergeben. Immobilien bzw. Grundstücke dürfen ausschliesslich zu betrieblichen und nicht für wohnwirtschaftliche Zwecke erworben werden.
Aktienkapital:
CHF123'675.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF123'675.¬.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF1'236.75.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen:
Zysset, Marcus, von Heiligenschwendi, in Bottighofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ibele, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Uhldingen-Mühlhofen (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Birn, Gerold, deutscher Staatsangehöriger, in Friedrichshafen (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
FTK Finanz + Treuhandkanzlei, in Speicher, Revisionsstelle.