Informazioni su Christine Andrea Hutter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Andrea Hutter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006119500, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Grossmann Management- und Vertriebs AG, in Schwende-Rüte, CHE-397.943.533, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467500).
Firma neu:
Grossmann Management- und Vertriebs AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.08.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Christine Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006118404, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Grossmann International Uhren AG, in Schwende-Rüte, CHE-114.579.400, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2024, Publ. 1006071598).
Statutenänderung:
12.08.2024.
Aktien neu:
4'300'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 430 Namenaktien zu CHF 10'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Christine Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2543173, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Grossmann Management- und Vertriebs AG, in Schwende, CHE-397.943.533, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2248037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüedi, Renato, von Zizers, in Bioggio, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Raggenbass, Christof, von Schönholzerswilen, in Kesswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Theodor Anton, von Menzingen, in Gross (Einsiedeln), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Hutter, Christine Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Appenzell, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierte mit Einzelunterschrift].