Informazioni su Andreas Beat Husi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Beat Husi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004541978, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ziano AG, in Mägenwil, CHE-177.032.053, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2021995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Husi, Andreas Beat, von Wangen bei Olten, in Trimbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli, Claudio Sandro, von Oftringen, in Trimbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brack, Roland, von Bözen, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2021995, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Anio Service GmbH (Anio Service Sàrl) (Anio Service Sagl) (Anio Service Ltd liab. Co), in Mägenwil, CHE-177.032.053, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2014, Publ. 1392661).
Statuten neu:
24.02.2015, 24.02.2015.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.02.2015 und Bilanz per 30.09.2014 mit Aktiven von CHF 70'633.33 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 50'000.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Ziano AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Vertrieb von und Handel mit Lebensmitteln aller Art, insbesondere Onlinehandel;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brack, Roland, von Bözen, in Frick, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mägenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Husi, Andreas Beat, von Wangen bei Olten, in Trimbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Zimmerli, Claudio Sandro, von Oftringen, in Trimbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1392661, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Anio Service GmbH (Anio Service Sàrl) (Anio Service Sagl) (Anio Service Ltd liab. Co), in Mägenwil, CHE-177.032.053, Hintermättlistrasse 3, 5506 Mägenwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2014.
Zweck:
Erbringung von Logistikdienstleistungen zum Transport und zur Lagerung von Gütern sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 18.02.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Brack, Roland, von Bözen, in Mägenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Husi, Andreas Beat, von Wangen bei Olten, in Trimbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zimmerli, Claudio Sandro, von Oftringen, in Trimbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.