Informazioni su Claudia Rita Huser Barmettler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Rita Huser Barmettler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1006073970, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnheim Lindenfeld Emmen, in Emmen, CHE-103.370.563, Lindenheimweg 2, 6032 Emmen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2023. 13.05.2024.
Zweck:
Der Verein bezweckt den Betrieb eines Wohnheimes für Personen, die insbesondere: a) sich in sozialen und/oder psychischen Schwierigkeiten befinden, b) den Alltag nicht mehr selbständig zu bewältigen vermögen und dauernd der Betreuung bedürfen, c) vorübergehend auf eine Wohngelegenheit und auf Hilfe zur Wiedererlangung der Selbständigkeit angewiesen sind, d) von Strafvollzugsbehörden eingewiesen werden.
Mittel:
Mittel: Einnahmen aus dem Betrieb;
Staatsbeiträge;
Mitgliederbeiträge;
Spenden, Schenkungen und Vermächtnisse;
Fremdfinanzierung.
Eingetragene Personen:
Schärli, Yvonne, von Ebikon, in Ebikon, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Thomas, von Emmen und Luzern, in Emmen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin;
Kost-Kleiner, Sibylle, von Luzern, in Hohenrain, Mitglied und Protokollführerin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huser Barmettler, Claudia, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin;
Gabriel Felleiter, Kerstin, von Büron, in Büron, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sidler, Lothar, von Hochdorf, in Kriens, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steffen-Epp, Sandra, von Sumiswald, in Eschenbach (LU), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle;
Hodel, John, von Luzern, in Kriens, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004927814, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Büro Communis GmbH, in Luzern, CHE-404.840.544, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, Publ. 3334295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huser Barmettler, Claudia Rita, von Ennetbürgen, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hruza Schmid, Peter Andreas, von Hünenberg, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2558965, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
PH-Beratung GmbH, in Luzern, CHE-404.840.544, St.-Karli-Strasse 8, 6004 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.12.2015.
Zweck:
Beratung der öffentlichen Hand und von Unternehmen im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich;
Entwicklung und Vertrieb von Software sowie Beratung und Schulung im Bereich Informationstechnologie;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.12.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hruza Schmid, Peter Andreas, von Hünenberg, in Horw, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Huser Barmettler, Claudia Rita, von Ennetbürgen, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.